Inicio
Quiénes somos
Buscadores generales
Todos los documentos
Sólo documentos digitalizados
Textuales
Fotografías
Sonoros
Mapas planos y dibujos
Buscadores monográficos
Memoria democrática
DOMA – Documentos medievales
ZURITA-Documentos modernos época foral
Mujeres
Censos electorales
Buscadores de archivos
Consultas
Consultas frecuentes por temas
Consultas frecuentes por archivo
Consultas personalizadas
+ info
Normas técnicas
Publicaciones
Estadísticas
Registros y documentos digitalizados
Usuarios y Consultas
Archivos y portales monográficos
Inicio
Quiénes somos
Buscadores generales
Todos los documentos
Sólo documentos digitalizados
Textuales
Fotografías
Sonoros
Mapas planos y dibujos
Buscadores monográficos
Memoria democrática
DOMA – Documentos medievales
ZURITA-Documentos modernos época foral
Mujeres
Censos electorales
Buscadores de archivos
Consultas
Consultas frecuentes por temas
Consultas frecuentes por archivo
Consultas personalizadas
+ info
Normas técnicas
Publicaciones
Estadísticas
Registros y documentos digitalizados
Usuarios y Consultas
Archivos y portales monográficos
Portal General
Búsqueda
Autoridades
Resultados de la búsqueda: 15 resultados
Menú
Ayuda
Inicio
Imprimir
Nueva búsqueda
Filtrar
Modificar búsqueda
Código de institución = 130387
Resultados
Acciones
Seleccionar
Todos
Ninguno
Vista detalle
Ordenar
Fecha desde
Título
Signatura
Relevancia
Expediente sobre los medios que los representantes de las distintas fundaciones pueden seguir para lograr la traslación a los libros del Registro de la Propiedad de los asientos de censos, hipotecas y otros gravámenes existentes en las antiguas contaduría
(
1911
)
ES/AHPZ - A/018535/0016
Certificado de José María Juste Laulla, secretario del ayuntamiento de Benasque, de que ganado que José Ballarín Carbonié envía a vender a Graus está inscrito en el registro municipal
(
1920/04/24. Benasque
)
ES/FHB - PP/CASAMARGALOY/D/0043
Expediente iniciado por Marcial Río Mora ante el Registro de la Propiedad de Boltaña para inscribir dos fincas situadas en Castejón de Sos. Contiene los capítulos matrimoniales de Raimundo Río y Güerri y María Mora Orlac
(
1861/12/31-1922/01/21. Benasque, Boltaña
)
ES/FHB - PP/CASAAGUSTINA/D/0018
Inscripción de las propiedades de Salvador Ferraz Gabás, vecino de Cerler, en el registro de la propiedad de Boltaña
(
1876/03/29-1876/08/21. Benasque, Boltaña
)
ES/FHB - PP/CASACASALEROCERLER/D/0021
Fragmento de documento expedido por Registro de la Propiedad de Boltaña
(
1869/03/18. Boltaña
)
ES/FHB - PP/CASAMARCIALET/D/0036
Venta de un campo en las Riveras, término de Campo, que Pablo Rived y Pía Carbonell, vecinos de Aínsa, hacen a Antonio Mora y Orlac, vecino de Bisaúrri, por 450 escudos. Inclusión del mismo en el Registro de la Propiedad
(
1870/05/08-1873/04/07. Boltaña
)
ES/FHB - PP/CASAMARCIALET/D/0047
Expediente posesorio en el Juzgado Municipal de Montanuy de una finca en Señiu para inscribirla en el Registro de la Propiedad, a favor de Joaquín Castell Seira, vecino de Señiu
(
1883/11/24-1883/11/28. Montanuy
)
ES/FHB - PP/CASAMANOLETSESUE/D/0050
Expediente posesorio en el Juzgado Municipal de Montanuy de los bienes de María Suils y Suils para inscribirlos en el Registro de la Propiedad, a favor de su viudo Antonio Farré y Doz, vecino de Benifons
(
1884/12/06-1885/02/03. Benifons, Benabarre
)
ES/FHB - PP/CASAMANOLETSESUE/D/0053
Expediente de dominio promovido por Julián Asensio Andrés, como presidente de la Comunidad de Regantes y Sindicatos de Riegos de la ciudad de Teruel, para inscripción de un solar en Registro de la Propiedad de Teruel. Teruel
(
1962
)
ES/AHPTE - JUD/001669/0005
Recurso contencioso administrativo 342/1985 interpuesto por Pikolin contra Registro de la Propiedad
(
1985
)
ES/AHPZ - J/042949/000342
Recurso contencioso administrativo 563/1986 interpuesto por Caixa contra Registro de la Propiedad
(
1986
)
ES/AHPZ - J/043161/000563
Recurso contencioso administrativo 526/1989 interpuesto por Pikolín, S.A contra Registro de la Propiedad
(
1989
)
ES/AHPZ - J/043246/000526
Recurso contencioso administrativo 527/1989 interpuesto por Pikolín, S.A contra Registro de la Propiedad
(
1989
)
ES/AHPZ - J/043246/000527
Gobierno de Santiago Marraco Solana. Nombramiento de registradores de la propiedad. Zaragoza. Edificio del Gobierno de Aragón. Plaza Los Sitios, 7
(
1983/11/29
)
ES/AACAA - 005490/Álbum 1
Gobierno de Santiago Marraco Solana. Recepción de la nueva promoción de registradores de la propiedad. Zaragoza. Edificio del Gobierno de Aragón. Plaza Los Sitios, 7
(
1986/03/24
)
ES/AACAA - 005494/Álbum 1