Inicio
Quiénes somos
Buscadores generales
Todos los documentos
Sólo documentos digitalizados
Textuales
Fotografías
Sonoros
Mapas planos y dibujos
Buscadores monográficos
Memoria democrática
DOMA – Documentos medievales
ZURITA-Documentos modernos época foral
Mujeres
Censos electorales
Buscadores de archivos
Consultas
Consultas frecuentes por temas
Consultas frecuentes por archivo
Consultas personalizadas
+ info
Normas técnicas
Publicaciones
Estadísticas
Registros y documentos digitalizados
Usuarios y Consultas
Archivos y portales monográficos
Inicio
Quiénes somos
Buscadores generales
Todos los documentos
Sólo documentos digitalizados
Textuales
Fotografías
Sonoros
Mapas planos y dibujos
Buscadores monográficos
Memoria democrática
DOMA – Documentos medievales
ZURITA-Documentos modernos época foral
Mujeres
Censos electorales
Buscadores de archivos
Consultas
Consultas frecuentes por temas
Consultas frecuentes por archivo
Consultas personalizadas
+ info
Normas técnicas
Publicaciones
Estadísticas
Registros y documentos digitalizados
Usuarios y Consultas
Archivos y portales monográficos
Portal General
Búsqueda
Autoridades
Resultados de la búsqueda: 44 resultados
Menú
Ayuda
Inicio
Imprimir
Nueva búsqueda
Filtrar
Modificar búsqueda
Código de lugar = 252063
Resultados
Acciones
Seleccionar
Todos
Ninguno
Vista detalle
Ordenar
Fecha desde
Título
Signatura
Relevancia
LACASA SOLE, ANTONIO. SEROS (LERIDA)
(
1910
)
ES/AHPHU - N-000276/000431
MERCADE PUNTI, LUIS. SEROS (LERIDA)
(
1940
)
ES/AHPHU - I/00731/00702
AGUSTI FLORENZA, JAIME. SEROS (HUESCA)
(
1850
)
ES/AHPHU - I/00665/00010
ORUS LONCA, JOSE. SEROS (LERIDA)
(
1937
)
ES/AHPHU - I/00827/00412
MERCADE PUNTI, LUIS. SEROS (LERIDA)
(
1937
)
ES/AHPHU - I/00826/00359
Carta de dote del matrimonio de Dª Constanza, hija de Pedro II de Aragón, con Guillermo Ramón, senescal, por la cual el rey les hace donación de los castillos y villas de Serós, Aytona y Soses
(
1212/11/07. Tauste
)
ES/AHPZ - P/000906/0003
Los concejos de Serós y Mequinenza, con el permiso de Francisco de Montcada, conde de Aitona y señor de dichos pueblos, venden al convento de Santa Catalina de Barcelona, de frailes dominicos, un censal de 1.000 sueldos barceloneses anuales por precio de 1.000 libras barcelonesas
(
1566/09/25. Barcelona
)
ES/AMMEQUINENZA - P/0045
El concejo de Serós, con la autorización de Francisco de Montcada, señor del pueblo, nombra a Adam Levi para vender, junto a los representantes del concejo de Mequinenza, censales para conseguir 1.000 libras barcelonesas por una pensión anual de 1.000 sueldos
(
1566/09/15. Serós
)
ES/AMMEQUINENZA - P/0043
Carta de Guillermo Ramón de Montcada, señor de Serós y Mequinenza, dirigida a los cristianos y a los moros de la aljama, sobre la construcción de un molino sobre el río Ebro y las condiciones de su uso.
(
1356/10/16. Mequinenza
)
ES/AMMEQUINENZA - P/0003
Guillem Ramón de Moncada, señor de Mequinenza, Serós, Aitona y Soses, por los buenos servicios de Bertolomeu Nadal y Esteve Lop, jurados de Mequinenza, concede a los jurados y universidad del lugar de Mequinenza que no paguen el censo de dos pares de gallinas que cada año se entregaba para el Hospital de Serós
(
1414/10/17. Mequinenza
)
ES/AMMEQUINENZA - P/0026
Alva Alva, José. Serós
(
28/07/1938-2/10/1938
)
ES/AHPHU - P/000141/000038
Aresté Badia, Francisco. Serós
(
07/08/1938-1/10/1938
)
ES/AHPHU - P/000149/000013
Aresté Castelnou, Rosa. Serós
(
11/10/1938-19/10/1938
)
ES/AHPHU - P/000149/000015
Aresté Pena, José. Serós
(
03/06/1938-10/6/1938
)
ES/AHPHU - P/000149/000017
Alba Lacosta, Magdalena. Serós
(
13/04/1938-9/6/1938
)
ES/AHPHU - P/000136/000038
Astruga Silvestre, Antonio. Serós
(
03/08/1938-2/10/1938
)
ES/AHPHU - P/000155/000018
Baró Huguet, María. Serós
(
06/08/1938-7/8/1938
)
ES/AHPHU - P/000165/000026
Baró Romia, Francisco. Serós
(
22/07/1938-2/10/1938
)
ES/AHPHU - P/000165/000032
Cargando ...